歷任部長-法務部全球資訊網
文章推薦指數: 80 %
歷任部長. 發布日期: 97/04/23. 歷任部長. 姓名, 任職期間. 林部長彬, 1950年03月16日~1954年06月01日 ... 鄭部長彥棻, 1960年06月01日~1967年12月06日. 按Enter到主內容區 ::: 首頁 法務部簡介 認識法務部 部史 歷任部長 回上一頁 轉寄文章
延伸文章資訊
- 1政府遷台後歷任教育部長學經歷一覽表(中國時報)
政府遷台後歷任教育部長學經歷一覽表(中國時報). 姓名 ... 四川大學校長、行政院政務委員、內政部長 閻振興 ... 國立台灣大學教務長、教育部政務次長 羅雲平
- 2歷任教育部部長
歷任教育部部長. 程天放(任期:39.9~43.6). 張其昀(任期:43.6~47.7). 梅眙琦(任期:47.7~50.3). 黃季陸(任期:50.3~54.1). 閻振興(任期:54.1~...
- 3歷任部長-法務部全球資訊網
歷任部長. 發布日期: 97/04/23. 歷任部長. 姓名, 任職期間. 林部長彬, 1950年03月16日~1954年06月01日 ... 鄭部長彥棻, 1960年06月01日~1967年1...
- 4教育部全球資訊網-認識部長-潘文忠
臺北縣政府教育局局長(民國92年01月-95年03月); 臺北市立教育大學兼任助理教授(民國94年08月-95年01月); 教育部國教司司長(民國 ...
- 5交通部組織 - 中華民國交通部
交通部設部長一人,政務次長兩人, 常務次長一人及主任秘書一人。 交通部所屬分為部內單位和部外機關。 部內單位包括: 秘書室、 技監室、 參事室、 總務司、 ...